Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!
Mega invest HK s.r.o., Praha, IČO: 27492699 - Obchodní rejstřík
Datum vzniku a zápisu |
3. 4. 2006
|
---|---|
Obchodní firma |
Mega invest HK s.r.o.
zapsáno 3. 4. 2006
|
Firmy na stejné adrese |
Zemědělská 880/1, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí
zapsáno 3. 4. 2006
vymazáno 20. 12. 2007
zapsáno 20. 12. 2007
|
Sídlo |
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha Obec: Praha Část obce: Břevnov Ulice: Bělohorská Adresní místo: Bělohorská 1393/44 |
IČO |
27492699
zapsáno 3. 4. 2006
|
DIČ | |
Identifikátor datové schránky |
54ck4aa
|
Právní forma |
Společnost s ručením omezeným
zapsáno 3. 4. 2006
|
Spisová značka |
C 22263/KSHK Krajský soud v Hradci Králové
zapsáno 3. 4. 2006
vymazáno 29. 1. 2008
C 134610/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 29. 1. 2008
|
Rizikovost společnosti |
Poslední změny a události - Mega invest HK s.r.o.
1. 10. 2022 |
Změna funkce: Gabriela Hájková z přímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem na přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 sb.
|
---|---|
1. 6. 2021 |
Zapsán skutečný majitel Gabriela Hájková, jako přímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem
|
7. 2. 2020 |
Změna adresy: společník Gabriela Hájková
|
16. 7. 2019 |
Vymazán člen statutárního orgánu Michal Srch
|
26. 7. 2018 |
Změna adresy: člen statutárního orgánu Michal Srch
|
Vizualizace obchodních vztahů a vazeb - Mega invest HK s.r.o.
Více o vizualizacích
Mega invest HK s.r.o., IČO: 27492699
Zobrazit vztahy a firmyPředmět podnikání |
Pronájem bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem
zapsáno 3. 4. 2006
vymazáno 22. 5. 2013
Realitní činnost
zapsáno 20. 12. 2007
vymazáno 22. 5. 2013
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
zapsáno 20. 12. 2007
vymazáno 22. 5. 2013
Správa a údržba nemovitostí
zapsáno 20. 12. 2007
vymazáno 22. 5. 2013
Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
zapsáno 22. 5. 2013
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 22. 5. 2013
|
---|
Základní kapitál |
200 000 Kč
zapsáno 3. 4. 2006
|
---|
Statutární orgán - Mega invest HK s.r.o.
Jednatel |
Lukáš Michálek
Kubcova, 500 04 Hradec Králové - Plačice Den vzniku funkce: 3. 4. 2006 Den zániku funkce: 15. 4. 2013
zapsáno 3. 4. 2006
vymazáno 22. 5. 2013
|
---|---|
Jednatel |
zapsáno 22. 5. 2013
vymazáno 26. 7. 2018
|
Jednatel |
Michal Srch
Vysoký Újezd, 517 71 Vysoký Újezd - Vysoký Újezd Den vzniku funkce: 15. 4. 2013 Den zániku funkce: 21. 1. 2018
zapsáno 26. 7. 2018
vymazáno 16. 7. 2019
|
Způsob jednání |
Jménem společnosti jedná jednatel. Je-li jednatelů více, je oprávněn jednat jménem společnosti každý z nich samostatně.
zapsáno 3. 4. 2006
vymazáno 22. 5. 2013
Každý z jednatelů je oprávněn jednat jménem společnosti navenek samostatně.
zapsáno 22. 5. 2013
|
Společníci - Mega invest HK s.r.o.
Společník |
LD invest HK s.r.o., IČO: 27491269
Bělohorská 1393/44, 169 00 Praha 6 - Břevnov
zapsáno 3. 4. 2006
vymazáno 20. 12. 2007
|
---|---|
Podíl |
Vklad 200 000 Kč
Splaceno 100,00 % Obchodní podíl 100 %
zapsáno 3. 4. 2006
vymazáno 20. 12. 2007
|
Společník |
LD invest HK s.r.o., IČO: 27491269
Bělohorská 1393/44, 169 00 Praha 6 - Břevnov
zapsáno 20. 12. 2007
vymazáno 24. 3. 2011
|
Podíl |
Vklad 200 000 Kč
Splaceno 100,00 % Obchodní podíl 100 %
zapsáno 20. 12. 2007
vymazáno 24. 3. 2011
|
Společník |
Gabriela Srchová
Severní, 500 03 Hradec Králové
zapsáno 24. 3. 2011
vymazáno 24. 2. 2015
|
Podíl |
Vklad 200 000 Kč
Splaceno 100,00 % Obchodní podíl 100%
zapsáno 24. 3. 2011
vymazáno 24. 2. 2015
|
Společník |
Gabriela Hájková
Kladská, 500 03 Hradec Králové - Slatina
zapsáno 24. 2. 2015
vymazáno 6. 11. 2015
|
Podíl |
Vklad 200 000 Kč
Splaceno 100,00 % Obchodní podíl 100%
zapsáno 24. 2. 2015
vymazáno 6. 11. 2015
|
Společník |
Gabriela Hájková
Severní, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí
zapsáno 6. 11. 2015
vymazáno 3. 9. 2016
|
Podíl |
Vklad 200 000 Kč
Splaceno 100,00 % Obchodní podíl 100%
zapsáno 6. 11. 2015
vymazáno 3. 9. 2016
|
Společník |
Gabriela Hájková
Kladská, 500 03 Hradec Králové - Slatina
zapsáno 3. 9. 2016
vymazáno 7. 2. 2020
|
Podíl |
Vklad 200 000 Kč
Splaceno 100,00 % Obchodní podíl 100%
zapsáno 3. 9. 2016
vymazáno 7. 2. 2020
|
Společník |
zapsáno 7. 2. 2020
|
Podíl |
Vklad 200 000 Kč
Splaceno 100,00 % Obchodní podíl 100%
zapsáno 7. 2. 2020
|
Skuteční majitelé - Mega invest HK s.r.o.
Přímý skutečný majitel; Koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
Gabriela Hájková
Vysoká nad Labem, 503 31 Vysoká nad Labem - Vysoká nad Labem Automatický průpis: ano Podíl na hlasování: 100,00 % Podíl na prospěchu: 100,00 % Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 1. 10. 2022 Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 7. 2. 2020 Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele: Vlastnictví podílu na hlasovacích právech. Vlastnictví podílu na prospěchu.
zapsáno 1. 6. 2021
vymazáno 1. 10. 2022
|
---|---|
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb. |
Gabriela Hájková
Vysoká nad Labem, 503 31 Vysoká nad Labem - Vysoká nad Labem Automatický průpis: ano Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 24. 3. 2011 Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele: Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 100,00 % Podíl - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 1. 10. 2022
|
Hodnocení firmy - Mega invest HK s.r.o.
Sídlo společnosti na mapě - Mega invest HK s.r.o.
Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.
Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na
této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
politik a oděvní podnikatel
podnikatel, Pilulka.cz
herec
manažer, předseda představenstva Zbrojovky Brno
sportovkyně, olympijská vítězka
podnikatel
A tohle už jste četli?
Firmy s podobným IČO
Firmy s podobným názvem
Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vidí společnost její zákazníci na internetu.
Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.
Nejnovější články
26.4 | 09:00
Nedoplatek? Pozor na podvodné SMS z finančního úřadu
Srovnávat se vyplatí
Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.
Doporučujeme
Interaktivní grafiky