Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!
MTW invest a.s. v likvidaci, Praha, IČO: 28148177 - Obchodní rejstřík
Výpis z obchodního rejstříku
Datum vzniku a zápisu |
5. 12. 2012
|
---|---|
Obchodní firma |
MTW invest a.s.
zapsáno 5. 12. 2012
vymazáno 31. 10. 2023
MTW invest a.s. v likvidaci
zapsáno 31. 10. 2023
|
Firmy na stejné adrese |
Chvalšinská 231, 381 01 Český Krumlov - Latrán
zapsáno 5. 12. 2012
vymazáno 11. 1. 2013
zapsáno 11. 1. 2013
|
Sídlo |
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha Obec: Praha Část obce: Michle Ulice: Jaurisova Adresní místo: Jaurisova 515/4 |
IČO |
28148177
zapsáno 5. 12. 2012
|
Identifikátor datové schránky |
f3knqes
|
Právní forma |
Akciová společnost
zapsáno 5. 12. 2012
|
Spisová značka |
B 2130/KSCB Krajský soud v Českých Budějovicích
zapsáno 5. 12. 2012
vymazáno 4. 2. 2013
B 18914/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 4. 2. 2013
|
Rizikovost společnosti |
Poslední změny a události - MTW invest a.s. v likvidaci
5. 4. 2024 |
Vymazán předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
|
---|---|
5. 4. 2024 |
Vymazán předmět podnikání: poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
|
31. 10. 2023 |
Změna názvu z MTW invest a.s. na MTW invest a.s. v likvidaci
|
31. 10. 2023 |
Zapsán likvidátor JUDr. Patrik Graňák, jako likvidátor
|
29. 12. 2022 |
Vymazán skutečný majitel PharmDr. Aleš Velich
|
Vizualizace obchodních vztahů a vazeb - MTW invest a.s. v likvidaci
Více o vizualizacích
MTW invest a.s. v likvidaci, IČO: 28148177
Zobrazit vztahy a firmyPředmět podnikání |
Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
zapsáno 11. 1. 2013
vymazáno 5. 4. 2024
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 11. 1. 2013
vymazáno 5. 4. 2024
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
zapsáno 5. 12. 2012
|
---|
Základní kapitál |
20 000 000 Kč
Splaceno: 20 000 000 Kč
zapsáno 5. 12. 2012
vymazáno 8. 4. 2015
2 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 8. 4. 2015
|
---|
Akcie |
20 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč
zapsáno 5. 12. 2012
vymazáno 8. 4. 2015
20 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 8. 4. 2015
|
---|
Ostatní skutečnosti |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 8. 4. 2015
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 85 Cm 2251/2023-3 ze dne 12. 9. 2023 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 11. 10. 2023.
zapsáno 31. 10. 2023
|
---|
Statutární orgán - představenstvo - MTW invest a.s. v likvidaci
Předseda představenstva |
Mgr. Dušan Macák
Devotyho, 530 02 Mikulovice - Mikulovice Den vzniku funkce: 5. 12. 2012 Den zániku funkce: 17. 3. 2015 Den vzniku členstvi: 5. 12. 2012 Den zániku členstvi: 17. 3. 2015
zapsáno 5. 12. 2012
vymazáno 8. 4. 2015
|
---|---|
Člen představenstva |
PharmDr. Aleš Velich
Jagellonská, 130 00 Praha 3 - Žižkov Den vzniku členstvi: 5. 12. 2012 Den zániku členstvi: 17. 3. 2015
zapsáno 5. 12. 2012
vymazáno 8. 4. 2015
|
Člen představenstva |
Jiří Topolský
Dražkovice, 533 33 Pardubice - Dražkovice Den vzniku členstvi: 5. 12. 2012 Den zániku členstvi: 17. 3. 2015
zapsáno 5. 12. 2012
vymazáno 8. 4. 2015
|
Člen představenstva |
Ing. Miroslav Spolek
Hronovická, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Den vzniku členstvi: 17. 3. 2015
zapsáno 8. 4. 2015
vymazáno 1. 4. 2016
|
Člen představenstva |
Ing. Miroslav Spolek
Pernštýnské náměstí, 530 02 Pardubice - Pardubice-Staré Město Den vzniku členstvi: 17. 3. 2015
zapsáno 1. 4. 2016
vymazáno 15. 1. 2017
|
Člen představenstva |
Ing. Miroslav Spolek
Hronovická, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Den vzniku členstvi: 17. 3. 2015
zapsáno 15. 1. 2017
vymazáno 15. 12. 2017
|
Člen představenstva |
Ing. Miroslav Spolek
Pernštýnské náměstí, 530 02 Pardubice - Pardubice-Staré Město Den vzniku členstvi: 17. 3. 2015
zapsáno 15. 12. 2017
vymazáno 14. 1. 2018
|
Člen představenstva |
Ing. Miroslav Spolek
Činžovních domů, 533 54 Rybitví - Rybitví Den vzniku členstvi: 17. 3. 2015 Den zániku členstvi: 17. 3. 2015
zapsáno 14. 1. 2018
vymazáno 5. 4. 2020
|
Počet členů |
1
zapsáno 8. 4. 2015
|
Způsob jednání |
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda, či kterýkoli další člen představenstva. Písemné úkony jménem společnosti činí pouze člen představenstva tak, že k vypsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí svůj podpis.
zapsáno 5. 12. 2012
vymazáno 11. 1. 2013
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda, či kterýkoli další člen představenstva. Písemné úkony jménem společnosti činí pouze předseda představenstva tak, že k vypsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí svůj podpis.
zapsáno 11. 1. 2013
|
Dozorčí rada - MTW invest a.s. v likvidaci
Předseda dozorčí rady |
Šárka Macáková
Devotyho, 530 02 Mikulovice - Mikulovice Den vzniku funkce: 5. 12. 2012 Den zániku funkce: 17. 3. 2015 Den vzniku členstvi: 5. 12. 2012 Den zániku členstvi: 17. 3. 2015
zapsáno 5. 12. 2012
vymazáno 8. 4. 2015
|
---|---|
Člen dozorčí rady |
Sára Pichlová
Lonkova, 530 09 Pardubice - Polabiny Den vzniku členstvi: 5. 12. 2012 Den zániku členstvi: 17. 3. 2015
zapsáno 5. 12. 2012
vymazáno 8. 4. 2015
|
Člen dozorčí rady |
Romana Tobiášková
V Loučkách, 530 02 Mikulovice - Mikulovice Den vzniku členstvi: 5. 12. 2012 Den zániku členstvi: 17. 3. 2015
zapsáno 5. 12. 2012
vymazáno 8. 4. 2015
|
Člen dozorčí rady |
zapsáno 8. 4. 2015
vymazáno 13. 3. 2022
|
Člen dozorčí rady |
Jiří Topolský
Jilemnického, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Den vzniku členstvi: 17. 3. 2015 Den zániku členstvi: 17. 3. 2020
zapsáno 13. 3. 2022
vymazáno 25. 5. 2022
|
Počet členů |
1
zapsáno 8. 4. 2015
|
Dozorčí rada má jednoho člena, kterého volí valná hromada.
zapsáno 8. 4. 2015
|
Jediný akcionář - MTW invest a.s. v likvidaci
Jediný akcionář |
Mgr. Dušan Macák
Devotyho, 530 02 Mikulovice - Mikulovice
zapsáno 5. 12. 2012
vymazáno 8. 4. 2015
|
---|
Skuteční majitelé - MTW invest a.s. v likvidaci
Přímý skutečný majitel |
Jiří Topolský
Automatický průpis: ne Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele: Postavení skutečného majitele je založeno na přímé účasti. Vlastnictví podílu na hlasovacích právech. Velikost podílu: 50%. Postavení skutečného majitele je založeno na tom, že je příjemcem rozdělovaných prostředků. Velikost podílu: 50%. Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 19. 1. 2019 Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 19. 1. 2019
zapsáno 19. 1. 2019
vymazáno 29. 12. 2022
|
---|---|
Přímý skutečný majitel |
PharmDr. Aleš Velich
Automatický průpis: ne Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele: Postavení skutečného majitele je založeno na přímé účasti. Vlastnictví podílu na hlasovacích právech. Velikost podílu: 50%. Postavení skutečného majitele je založeno na tom, že je příjemcem rozdělovaných prostředků. Velikost podílu: 50%. Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 19. 1. 2019 Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 19. 1. 2019
zapsáno 19. 1. 2019
vymazáno 29. 12. 2022
|
Likvidátor - MTW invest a.s. v likvidaci
Likvidátor |
zapsáno 31. 10. 2023
|
---|
Hodnocení firmy - MTW invest a.s. v likvidaci
Sídlo společnosti na mapě - MTW invest a.s. v likvidaci
Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.
Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na
této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
byl podnikatel, Matějská pouť
miliardář, bojovník s korupcí
miliardář, Sazka
podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5
zpěvačka
moravsko-japonský podnikatel
A tohle už jste četli?
Firmy s podobným IČO
Firmy s podobným názvem
Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vidí společnost její zákazníci na internetu.
Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.
Nejnovější články
26.4 | 09:00
Nedoplatek? Pozor na podvodné SMS z finančního úřadu
Dlouhodobý investiční produkt
Myslete na sebe a zabezpečte se na penzi co nejlépe. Třeba investováním do široké nabídky fondů.
Doporučujeme
Interaktivní grafiky