Dentalprevent s.r.o., IČO: 07483902 - Poslední změny a události
9. 6. 2023 |
Vymazán člen statutárního orgánu Zdeněk Nosek
|
---|---|
9. 6. 2023 |
Změněn počet členů statutárního orgánu z 2 na 1
|
|
|
9. 6. 2023 |
Zapsán způsob jednání: Jednatel zastupuje společnost ve všech věcech samostatně.
|
9. 6. 2023 |
Vymazán způsob jednání: Každý z jednatelů zastupuje společnost samostatně.
|
9. 6. 2023 |
Vymazán společník Zdeněk Nosek
|
9. 6. 2023 |
Vymazán skutečný majitel Zdeněk Nosek
|
9. 6. 2023 |
Změna informací: přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. Bc. Monika Nosková, DiS.
|
1. 10. 2022 |
Změna funkce: Zdeněk Nosek z přímý skutečný majitel; koncový příjemce na přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 sb.
|
1. 10. 2022 |
Změna funkce: Bc. Monika Nosková, DiS. z přímý skutečný majitel; koncový příjemce na přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 sb.
|
1. 6. 2021 |
Zapsán skutečný majitel Zdeněk Nosek, jako přímý skutečný majitel; koncový příjemce
|
1. 6. 2021 |
Zapsán skutečný majitel Bc. Monika Nosková, DiS., jako přímý skutečný majitel; koncový příjemce
|
7. 10. 2020 |
Zapsán předmět podnikání: Poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů
|
24. 9. 2018 |
Zapsán člen statutárního orgánu Zdeněk Nosek, jako jednatel
|
24. 9. 2018 |
Zapsán člen statutárního orgánu Bc. Monika Nosková, DiS., jako jednatel
|
24. 9. 2018 |
Zapsán základní kapitál 1 000 Kč
|
24. 9. 2018 |
Počet členů statutárního orgánu: 2
|
24. 9. 2018 |
Zapsán způsob jednání: Každý z jednatelů zastupuje společnost samostatně.
|
24. 9. 2018 |
Zapsán společník Zdeněk Nosek, jako společník
|
24. 9. 2018 |
Zapsán společník Bc. Monika Nosková, DiS., jako společník
|
24. 9. 2018 |
Zapsán předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
|
24. 9. 2018 |
Zapsán předmět podnikání: Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
|
24. 9. 2018 |
Zapsán předmět podnikání: Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže
|
24. 9. 2018 |
Vznik společnosti Dentalprevent s.r.o.
|
Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.
Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na
této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
moravsko-japonský podnikatel
influencer, rapper, sekuriťák
podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou
podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů
podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5
herec
A tohle už jste četli?
Nejnovější články
Penzijko s finančním bonusem
Založte si penzijko Conseq a získejte nejen státní příspěvky a daňovou úsporu, ale i bonus pro věrné klienty.
Doporučujeme
Interaktivní grafiky