Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!
PROBELA s.r.o., Brno, IČO: 08761591 - Obchodní rejstřík
Výpis z obchodního rejstříku
Datum vzniku a zápisu |
1. 1. 2020
|
---|---|
Obchodní firma |
PROBELA s.r.o.
zapsáno 1. 1. 2020
|
Firmy na stejné adrese |
zapsáno 1. 1. 2020
|
Sídlo |
Kraj: Jihomoravský kraj
Okres: Brno-město Obec: Brno Část obce: Veveří Ulice: Lidická Adresní místo: Lidická 700/19 |
IČO |
08761591
zapsáno 1. 1. 2020
|
Právní forma |
Společnost s ručením omezeným
zapsáno 1. 1. 2020
|
Spisová značka |
C 115320/KSBR Krajský soud v Brně
zapsáno 1. 1. 2020
|
Rizikovost společnosti |
Poslední změny a události - PROBELA s.r.o.
19. 1. 2024 |
Změna adresy: člen statutárního orgánu Mojmír Honyis
|
---|---|
19. 1. 2024 |
Změna adresy: společník Mojmír Honyis
|
19. 1. 2024 |
Změna adresy: skutečný majitel Mojmír Honyis
|
1. 10. 2022 |
Změna funkce: Mojmír Honyis z přímý skutečný majitel; koncový příjemce na přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 sb.
|
1. 10. 2022 |
Změna funkce: Vlasta Honyisová z přímý skutečný majitel; koncový příjemce na přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 sb.
|
Vizualizace obchodních vztahů a vazeb - PROBELA s.r.o.
Více o vizualizacích
PROBELA s.r.o., IČO: 08761591
Zobrazit vztahy a firmyPředmět podnikání |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 1. 1. 2020
|
---|
Základní kapitál |
30 000 Kč
zapsáno 1. 1. 2020
|
---|
Statutární orgán - PROBELA s.r.o.
Jednatel |
zapsáno 1. 1. 2020
vymazáno 7. 3. 2020
|
---|---|
Jednatel |
zapsáno 7. 3. 2020
vymazáno 19. 1. 2024
|
Jednatel |
zapsáno 19. 1. 2024
|
Počet členů |
1
zapsáno 1. 1. 2020
|
Způsob jednání |
Za společnost jedná jednatel samostatně.
zapsáno 1. 1. 2020
|
Společníci - PROBELA s.r.o.
Společník |
Mojmír Honyis
Gagarinova, 691 41 Břeclav - Poštorná
zapsáno 1. 1. 2020
vymazáno 7. 3. 2020
|
---|---|
Podíl |
Vklad 15 000 Kč
Splaceno 100,00 % Obchodní podíl 50,00 % Druh podílu základní
zapsáno 1. 1. 2020
vymazáno 7. 3. 2020
|
Společník |
zapsáno 1. 1. 2020
|
Podíl |
Vklad 15 000 Kč
Splaceno 100,00 % Obchodní podíl 50,00 % Druh podílu základní
zapsáno 1. 1. 2020
|
Společník |
Mojmír Honyis
náměstí T. G. Masaryka, 690 02 Břeclav - Břeclav
zapsáno 7. 3. 2020
vymazáno 29. 7. 2021
|
Podíl |
Vklad 15 000 Kč
Splaceno 100,00 % Obchodní podíl 50,00 % Druh podílu základní
zapsáno 7. 3. 2020
vymazáno 29. 7. 2021
|
Společník |
Mojmír Honyis
náměstí T. G. Masaryka, 690 02 Břeclav - Břeclav Na základě exekučního příkazu č.j. 195 EX 1514/20 došlo k postižení obchodního podílu společníka ve společnosti. Ex. příkaz vydal Mgr. Tomáš Voborník dne 3.6.2021.
zapsáno 29. 7. 2021
vymazáno 8. 2. 2022
|
Podíl |
Vklad 15 000 Kč
Splaceno 100,00 % Obchodní podíl 50,00 % Druh podílu základní
zapsáno 29. 7. 2021
vymazáno 8. 2. 2022
|
Společník |
Mojmír Honyis
náměstí T. G. Masaryka, 690 02 Břeclav - Břeclav
zapsáno 8. 2. 2022
vymazáno 19. 1. 2024
|
Podíl |
Vklad 15 000 Kč
Splaceno 100,00 % Obchodní podíl 50,00 % Druh podílu základní
zapsáno 8. 2. 2022
vymazáno 19. 1. 2024
|
Společník |
zapsáno 19. 1. 2024
|
Podíl |
Vklad 15 000 Kč
Splaceno 100,00 % Obchodní podíl 50,00 % Druh podílu základní
zapsáno 19. 1. 2024
|
Skuteční majitelé - PROBELA s.r.o.
Přímý skutečný majitel; Koncový příjemce |
Vlasta Honyisová
Jana Moláka, 690 03 Břeclav - Břeclav Automatický průpis: ano Podíl na prospěchu: 50,00 % Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 1. 10. 2022 Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 1. 2020 Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele: Vlastnictví podílu na prospěchu.
zapsáno 1. 6. 2021
vymazáno 1. 10. 2022
|
---|---|
Přímý skutečný majitel; Koncový příjemce |
Mojmír Honyis
náměstí T. G. Masaryka, 690 02 Břeclav - Břeclav Automatický průpis: ano Podíl na prospěchu: 50,00 % Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 15. 2. 2022 Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 7. 3. 2020 Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele: Vlastnictví podílu na prospěchu.
zapsáno 1. 6. 2021
vymazáno 15. 2. 2022
|
Přímý skutečný majitel; Koncový příjemce |
Mojmír Honyis
náměstí T. G. Masaryka, 690 02 Břeclav - Břeclav Automatický průpis: ano Podíl na prospěchu: 50,00 % Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 1. 10. 2022 Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 1. 2020 Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele: Vlastnictví podílu na prospěchu.
zapsáno 15. 2. 2022
vymazáno 1. 10. 2022
|
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb. |
Vlasta Honyisová
Jana Moláka, 690 03 Břeclav - Břeclav Automatický průpis: ano Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 1. 2020 Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele: Podíl - velikost podílu: 50,00 %
zapsáno 1. 10. 2022
|
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb. |
Mojmír Honyis
náměstí T. G. Masaryka, 690 02 Břeclav - Břeclav Automatický průpis: ano Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 19. 1. 2024 Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 1. 2020 Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele: Podíl - velikost podílu: 50,00 %
zapsáno 1. 10. 2022
vymazáno 19. 1. 2024
|
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb. |
Mojmír Honyis
Jana Moláka, 690 03 Břeclav - Břeclav Automatický průpis: ano Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 1. 2020 Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele: Podíl - velikost podílu: 50,00 %
zapsáno 19. 1. 2024
|
Hodnocení firmy - PROBELA s.r.o.
Sídlo společnosti na mapě - PROBELA s.r.o.
Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.
Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na
této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
hokejista, mistr světa a olympijský vítěz
podnikatel, přítel Moniky Bagárové
podnikatel a majitel Student Agency
zpěvák, kytarista, frotman kapely Divoký Bill
herec, režisér
bývalý fotbalista, podnikatel
A tohle už jste četli?
Firmy s podobným IČO
Firmy s podobným názvem
Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vidí společnost její zákazníci na internetu.
Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.
Nejnovější články
26.4 | 09:00
Nedoplatek? Pozor na podvodné SMS z finančního úřadu
Srovnávat se vyplatí
Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.
Doporučujeme
Interaktivní grafiky