Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!
DOABA INTERNATIONAL s.r.o., Praha, IČO: 25685546 - Obchodní rejstřík
Datum vzniku a zápisu |
5. 8. 1998
|
---|---|
Obchodní firma |
DOABA INTERNATIONAL s.r.o.
zapsáno 5. 8. 1998
|
Firmy na stejné adrese |
Pejevové 3418/4, 143 00 Praha 4
zapsáno 5. 8. 1998
vymazáno 16. 11. 2016
zapsáno 16. 11. 2016
|
Sídlo |
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha Obec: Praha Část obce: Modřany Ulice: Pejevové Adresní místo: Pejevové 3418/2 |
IČO |
25685546
zapsáno 5. 8. 1998
|
DIČ | |
Identifikátor datové schránky |
9mzzbsd
|
Právní forma |
Společnost s ručením omezeným
zapsáno 5. 8. 1998
|
Spisová značka |
C 61060/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 5. 8. 1998
|
Rizikovost společnosti |
Poslední změny a události - DOABA INTERNATIONAL s.r.o.
26. 1. 2023 |
Změna adresy: člen statutárního orgánu Narinder Singh
|
---|---|
26. 1. 2023 |
Změna adresy: společník Narinder Singh
|
26. 1. 2023 |
Změna adresy: skutečný majitel Narinder Singh
|
1. 10. 2022 |
Změna funkce: Narinder Singh z přímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem na přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 sb.
|
1. 6. 2021 |
Zapsán skutečný majitel Narinder Singh, jako přímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem
|
Vizualizace obchodních vztahů a vazeb - DOABA INTERNATIONAL s.r.o.
Více o vizualizacích
DOABA INTERNATIONAL s.r.o., IČO: 25685546
Zobrazit vztahy a firmyPředmět podnikání |
Hostinská činnost
zapsáno 5. 8. 1998
Koupě zboží za účelem jeho prodeje a prodej s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/9l
Sb.
zapsáno 5. 8. 1998
|
---|
Základní kapitál |
100 000 Kč
zapsáno 5. 8. 1998
|
---|
Statutární orgán - DOABA INTERNATIONAL s.r.o.
Jednatel |
Narider Singh
pobyt v ČR : U valu 862, l6O OO Praha 6, Česká republika
zapsáno 5. 8. 1998
vymazáno 14. 1. 2002
|
---|---|
Jednatel |
Narinder Singh
pobyt v ČR : Zhořelecká 2521, Česká Lípa, PSČ 470 01, Česká republika
zapsáno 14. 1. 2002
vymazáno 11. 11. 2016
|
Jednatel |
Narinder Singh
Seifertova, 130 00 Praha - Žižkov
zapsáno 11. 11. 2016
vymazáno 25. 1. 2019
|
Jednatel |
Narinder Singh
Jeseniova, 130 00 Praha - Žižkov
zapsáno 25. 1. 2019
vymazáno 26. 1. 2023
|
Jednatel |
zapsáno 26. 1. 2023
|
Způsob jednání |
Za společnost jedná a podepisuje se jednatel samostatně v plném rozsahu a to tak, že k nadepsanému či vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.
zapsáno 5. 8. 1998
|
Společníci - DOABA INTERNATIONAL s.r.o.
Společník |
Narider Singh
pobyt v ČR : U valu 862, Praha 6, l6O OO, Česká republika
zapsáno 5. 8. 1998
vymazáno 9. 7. 2003
|
---|---|
Podíl |
Vklad 40 000 Kč
Splaceno 100,00 %
zapsáno 5. 8. 1998
vymazáno 9. 7. 2003
|
Společník |
Rajinder Singh
pobyt v ČR : Slavětínská 6, Praha 9, l9O OO, Česká republika
zapsáno 5. 8. 1998
vymazáno 9. 11. 2004
|
Podíl |
Vklad 40 000 Kč
Splaceno 100,00 %
zapsáno 5. 8. 1998
vymazáno 9. 11. 2004
|
Společník |
Rajesh Kumar
pobyt v ČR : Bryksova lO6l, Praha 9, l9O OO, Česká republika
zapsáno 5. 8. 1998
vymazáno 9. 7. 2003
|
Podíl |
Vklad 20 000 Kč
Splaceno 100,00 %
zapsáno 5. 8. 1998
vymazáno 9. 7. 2003
|
Společník |
Narinder Singh
Zhořelecká, 470 01 Česká Lípa
zapsáno 9. 7. 2003
vymazáno 11. 11. 2016
|
Podíl |
Vklad 40 000 Kč
Splaceno 100,00 % Obchodní podíl 40 %
zapsáno 9. 7. 2003
vymazáno 11. 11. 2016
|
Společník |
Gurdip Singh Bajwa
V.P.O. Shikar Machian 143605, Batala, Gurdaspur, Indická republika
zapsáno 9. 7. 2003
vymazáno 11. 11. 2016
|
Podíl |
Vklad 20 000 Kč
Splaceno 100,00 % Obchodní podíl 20 %
zapsáno 9. 7. 2003
vymazáno 11. 11. 2016
|
Společník |
zapsáno 9. 11. 2004
|
Podíl |
Vklad 20 000 Kč
Splaceno 100,00 % Obchodní podíl 20 %
zapsáno 9. 11. 2004
|
Společník |
Desiree Diana Eick
Am Bahnhof 2, 64347 Griesheim, Spolková republika Německo
zapsáno 9. 11. 2004
vymazáno 11. 11. 2016
|
Podíl |
Vklad 20 000 Kč
Splaceno 100,00 % Obchodní podíl 20 %
zapsáno 9. 11. 2004
vymazáno 11. 11. 2016
|
Společník |
Narinder Singh
Seifertova, 130 00 Praha - Žižkov
zapsáno 11. 11. 2016
vymazáno 25. 1. 2019
|
Podíl |
Vklad 40 000 Kč
Splaceno 100,00 % Obchodní podíl 40 %
zapsáno 11. 11. 2016
vymazáno 25. 1. 2019
|
Společník |
zapsáno 11. 11. 2016
|
Podíl |
Vklad 20 000 Kč
Splaceno 100,00 % Obchodní podíl 20 %
zapsáno 11. 11. 2016
|
Společník |
zapsáno 11. 11. 2016
|
Podíl |
Vklad 20 000 Kč
Splaceno 100,00 % Obchodní podíl 20 %
zapsáno 11. 11. 2016
|
Společník |
Narinder Singh
Jeseniova, 130 00 Praha - Žižkov
zapsáno 25. 1. 2019
vymazáno 26. 1. 2023
|
Podíl |
Vklad 40 000 Kč
Splaceno 100,00 % Obchodní podíl 40 %
zapsáno 25. 1. 2019
vymazáno 26. 1. 2023
|
Společník |
zapsáno 26. 1. 2023
|
Podíl |
Vklad 40 000 Kč
Splaceno 100,00 % Obchodní podíl 40 %
zapsáno 26. 1. 2023
|
Skuteční majitelé - DOABA INTERNATIONAL s.r.o.
Přímý skutečný majitel; Koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
Narinder Singh
Jeseniova, 130 00 Praha - Žižkov Automatický průpis: ano Podíl na hlasování: 40,00 % Podíl na prospěchu: 40,00 % Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 1. 10. 2022 Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 25. 1. 2019 Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele: Vlastnictví podílu na hlasovacích právech. Vlastnictví podílu na prospěchu.
zapsáno 1. 6. 2021
vymazáno 1. 10. 2022
|
---|---|
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb. |
Narinder Singh
Jeseniova, 130 00 Praha - Žižkov Automatický průpis: ano Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 26. 1. 2023 Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 9. 7. 2003 Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele: Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 40,00 % Podíl - velikost podílu: 40,00 %
zapsáno 1. 10. 2022
vymazáno 26. 1. 2023
|
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb. |
Narinder Singh
Murmanská, 100 00 Praha - Vršovice Automatický průpis: ano Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 9. 7. 2003 Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele: Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 40,00 % Podíl - velikost podílu: 40,00 %
zapsáno 26. 1. 2023
|
Hodnocení firmy - DOABA INTERNATIONAL s.r.o.
Sídlo společnosti na mapě - DOABA INTERNATIONAL s.r.o.
Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.
Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na
této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
zpěvačka
podnikatelka, investorka, Zásilkovna.cz
podnikatel
herec
manažer, předseda představenstva Zbrojovky Brno
miliardář, Sazka
A tohle už jste četli?
Firmy s podobným IČO
Firmy s podobným názvem
Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vidí společnost její zákazníci na internetu.
Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.
Nejnovější články
Penzijko s finančním bonusem
Založte si penzijko Conseq a získejte nejen státní příspěvky a daňovou úsporu, ale i bonus pro věrné klienty.
Doporučujeme
Interaktivní grafiky