SK Slavia Praha-volejbal, z.s., IČO: 49629191 - Poslední změny a události
12. 8. 2020 |
Změna dne vzniku nebo zániku funkce: Jan Turek
|
---|---|
12. 8. 2020 |
Zapsán člen kontrolního orgánu Jan Moravec, jako člen výkonného výboru
|
|
|
12. 8. 2020 |
Změna dne vzniku nebo zániku funkce: Ivan Kolář
|
12. 8. 2020 |
Změna dne vzniku nebo zániku funkce: Jan Turek
|
12. 8. 2020 |
Vymazán člen kontrolního orgánu Petr Plzenský
|
10. 7. 2020 |
Změna adresy: člen kontrolního orgánu Petr Plzenský
|
23. 8. 2019 |
Zapsán skutečný majitel Jan Turek, jako skutečný majitel
|
1. 6. 2018 |
Zapsán člen kontrolního orgánu Ivan Kolář, jako člen výkonného výboru
|
1. 6. 2018 |
Vymazán člen kontrolního orgánu Tomáš Jandera
|
4. 3. 2016 |
Zapsán člen statutárního orgánu Jan Turek, jako předseda
|
4. 3. 2016 |
Počet členů statutárního orgánu: 1
|
4. 3. 2016 |
Zapsán způsob jednání: Předseda je statutárním orgánem spolku. Předseda reprezentuje spolek navenek, podepisuje jeho písemnosti, řídí jednání výkonného výboru a je oprávněn jednat ve věcech spolku s výjimkou těch, které zákon nebo stanovy svěřují do působnosti jiného orgánu spolku
|
4. 3. 2016 |
Zapsán člen kontrolního orgánu Jan Turek, jako člen výkonného výboru
|
4. 3. 2016 |
Zapsán člen kontrolního orgánu Petr Plzenský, jako člen výkonného výboru
|
4. 3. 2016 |
Zapsán předmět činnosti: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona
|
4. 3. 2016 |
Počet členů kontrolní komise: 3
|
4. 3. 2016 |
Zapsán člen kontrolního orgánu Tomáš Jandera, jako člen výkonného výboru
|
4. 3. 2016 |
Změna názvu z SK SLAVIA PRAHA - VOLEJBAL na SK Slavia Praha-volejbal, z.s.
|
21. 1. 1994 |
Vznik společnosti SK SLAVIA PRAHA - VOLEJBAL
|
Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.
Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na
této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
manažer, předseda představenstva Zbrojovky Brno
podnikatel, manžel Evy Perkausové
podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů
ekonom
zpěvák
miliardář
A tohle už jste četli?
Nejnovější články
Srovnávat se vyplatí
Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění, telekomunikací a financí. My počítáme, vy šetříte.
Doporučujeme
Interaktivní grafiky