Národopisný soubor Líšňáci, z.s., IČO: 70924431 - Poslední změny a události
20. 12. 2023 |
Zapsán skutečný majitel Alena Kučerová, jako přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
|
---|---|
20. 12. 2023 |
Vymazán skutečný majitel Ing. Tomáš Klusák
|
|
|
19. 12. 2023 |
Zapsán člen statutárního orgánu Alena Kučerová, jako předsedkyně spolku
|
19. 12. 2023 |
Vymazán člen statutárního orgánu Ing. Tomáš Klusák
|
19. 12. 2023 |
Změna sídla z Chmelnice 1577/6, 628 00 Brno - Líšeň na Obecká 2021/36, 628 00 Brno - Líšeň
|
1. 10. 2022 |
Změna funkce: Ing. Tomáš Klusák z přímý skutečný majitel; osoba s koncovým vlivem na přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 sb.
|
1. 6. 2021 |
Zapsán skutečný majitel Ing. Tomáš Klusák, jako přímý skutečný majitel; osoba s koncovým vlivem
|
3. 3. 2017 |
Zapsán člen statutárního orgánu Ing. Tomáš Klusák, jako předseda
|
3. 3. 2017 |
Vymazán člen statutárního orgánu Ing. Edita Zerrichová, MBA
|
19. 7. 2016 |
Zapsán člen statutárního orgánu Ing. Edita Zerrichová, MBA, jako předseda
|
19. 7. 2016 |
Počet členů statutárního orgánu: 1
|
19. 7. 2016 |
Zapsán způsob jednání: Za spolek jedná předseda samostaně
|
19. 7. 2016 |
Změna názvu z Národopisný soubor Líšňáci na Národopisný soubor Líšňáci, z.s.
|
21. 10. 1992 |
Vznik společnosti Národopisný soubor Líšňáci
|
Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.
Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na
této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů
zpěvák
herec a ředitel filmového festivalu
podnikatel
herec
hudebník
A tohle už jste četli?
Nejnovější články
Srovnávat se vyplatí
Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění, telekomunikací a financí. My počítáme, vy šetříte.
Doporučujeme
Interaktivní grafiky